KRS 0000142104
NIP5771740039
REGON15139376100000
NazwaTENG DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTENG DEVELOPMENT
Data rejestracji 18 gru 2002 (22 lata temu) 18 gru 2002
Data usunięcia 05 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRUPNICZA, 16, KRAKÓW, 31-123, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2834000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5771740039
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 kwi 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIABEATA MARIA LASECKA DE LASOCKA
Wspólnik
2002-12-18
2020-06-05
5.668 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.834.000,00 ZŁ
JAROSŁAW WACŁAW LASECKI
Wspólnik
2002-12-18
2006-04-13
60 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
Wspólnik
2009-09-28
2012-11-02
1.568 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 784.000 ZŁ
12038020200000
DARIUSZ DOMINIK LASECKI
Prokurent
2004-05-05
2015-01-23
SAMOISTNA
BARBARA ANNA ŻBIK
Likwidator
2019-09-04
2020-06-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
GENOWEFA LASECKA
PREZES ZARZĄDU
2002-12-18
2006-08-02
WOJCIECH TADEUSZ MATLAK
PREZES ZARZĄDU
2006-08-02
2015-04-02
BARBARA ANNA ŻBIK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-02
2019-09-04
2002-12-18
2006-08-02
"NOVA INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-18
2006-08-02
HELENÓWKA, 4, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA
2006-08-02
2006-08-25
KRUPNICZA, 18, KRAKÓW, 31-123, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie