KRS 0000141989
NIP1131474673
REGON01232972000000
Nazwa"TRUNA KIEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRUNA KIEN
Data rejestracji 03 gru 2002 (22 lata temu) 03 gru 2002
Data usunięcia 25 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KSIĘCIA ZIEMOWITA, 51A, WARSZAWA, 03-885, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#5540Z BARY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #1810Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ #182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #5530A RESTAURACJE #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEHIEU DUC NGUYEN
Wspólnik
2002-12-03
2004-01-14
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁOTYCH
KIEN QUANG TRINH
Wspólnik
2002-12-03
2006-02-14
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁOTYCH
HONG THUY DUONG THI
Wspólnik
2002-12-03
2006-02-14
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
NGOC THAI NGUYEN
Wspólnik
2006-02-14
2024-01-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
HONG THUY DUONG THI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-03
2006-02-14
HIEU DUC NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2002-12-03
2004-01-14
KIEN QUANG TRINH
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-03
2004-01-14
KIEN QUANG TRINH
PREZES ZARZĄDU
2004-01-14
2006-02-14
HANH NGUYEN THI THUY
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-31
2006-02-14
HOA MAI XUAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-31
2006-02-14
NGOC THAI NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2006-02-14
2024-01-25
2002-12-03
2005-01-26
PŁOCKA, 38, WARSZAWA, 01-152, WARSZAWA, POLSKA
2005-01-26
2006-02-14
SZAŃCOWA, 44, WARSZAWA, 01-458, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie