KRS 0000141886
NIP6851841872
REGON37036528400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I MELIORACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I MELIORACYJNYCH
Data rejestracji 05 gru 2002 (22 lata temu) 05 gru 2002
Data usunięcia 12 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3-GO MAJA, 30, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 327000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNAWIESŁAW SŁOMSKI
Likwidator
2015-03-26
2019-02-12
JAN ORGAN
Członek Organu Nadzoru
2002-12-05
2007-07-20
HENRYK KOPERA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-05
2010-08-17
ZBIGNIEW GAJDA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-05
2004-09-08
JANUSZ HANUS
Członek Organu Nadzoru
2002-12-05
2019-02-12
ROMAN KALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-05
2007-07-20
ANDRZEJ SARNECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-08
2013-09-11
PIOTR PELCZAR
Członek Organu Nadzoru
2007-07-20
2016-07-19
JÓZEF WŁADYSŁAW LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-17
2019-02-12
STANISŁAW KRZANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-11
2019-02-12
WITOLD KOSIBA
Członek Organu Nadzoru
2016-07-19
2019-02-12
WIESŁAW ADAM SŁOMSKI
Wspólnik
2010-08-17
2019-02-12
127 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU. PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WIESŁAW ADAM SŁOMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA PREZESA
2002-12-05
2006-07-12
JANUSZ NIEZGODA
ZASTĘPCA PREZESA - CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-12
2015-03-26
JÓZEF WŁADYSŁAW LASKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-05
2006-07-12
WIESŁAW ADAM SŁOMSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-07-12
2015-03-26
2002-12-05
2015-03-26
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I MELIORACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nowa forma współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o.o.
250 000,00 zł
117 665,50 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie