KRS 0000141770
NIP8830003776
REGON00045016300000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA"
Data rejestracji 10 gru 2002 (22 lata temu) 10 gru 2002
Data usunięcia 19 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres LUTYCKA, 25, KŁODZKO, 57-300, KŁODZKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8830003776
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 wrz 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4699Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #2351Z PRODUKCJA CEMENTU #2352Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2364Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #2370Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA #2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #2434Z PRODUKCJA DRUTU #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYNPRZEMYSŁAW JACEK GAŁKA
Pełnomocnik
2008-06-04
2018-04-17
DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH ZE ZWYKŁYM ZARZĄDEM W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, W TYM ZAWIERANIA UMÓW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI.
ROMAN SPŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-13
2009-12-29
KRZYSZTOF WIESŁAW SZCZYGLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-13
2006-12-15
JACEK ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-13
2019-09-19
HENRYK CZESŁAW CICHY
Członek Organu Nadzoru
2006-12-15
2009-12-29
RYSZARD DIONIZY RAPACZ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2011-04-11
WALDEMAR NOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2004-02-13
JERZY MAREK KURZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2004-02-13
WIESŁAW SZCZEPAN KUCAB
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2006-12-15
JERZY MATUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2004-02-13
JERZY MATUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-15
2009-12-29
JERZY MATUSZEWSKI
Likwidator
2018-02-12
2019-09-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB JEGO ZASTĘPCA LUB USTANOWIONY PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA PREZES ZARZĄDU.
ZDZISŁAW ROMAN GRZESIK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-10
2004-02-13
MIECZYSŁAW PASZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-10
2004-02-13
MIECZYSŁAW PASZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-13
2008-04-01
WŁADYSŁAW KOŁOMYJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-10
2004-02-13
WALDEMAR NOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2008-04-01
2011-04-11
WALDEMAR NOWICKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2013-11-08
2017-07-25
JERZY MATUSZEWSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2011-04-11
2013-11-08
WALDEMAR NOWICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-13
2008-04-01
JAN TADEUSZ DENYS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-13
2008-04-01
FRANCISZEK EUGENIUSZ ZIMON
V-CE PREZES ZARZĄDU
2008-04-01
2009-12-29
2002-12-10
2018-02-12
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie