KRS 0000141717
NIP5820002621
REGON00101676000000
Nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BRANIEWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW W BRANIEWIE
Data rejestracji 11 gru 2002 (22 lata temu) 11 gru 2002
Data usunięcia 12 lut 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PIŁSUDSKIEGO, 2, BRANIEWO, 14-500, BRANIEWIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCHDANUTA ŻYWICZKA
Likwidator
2007-10-16
2009-02-12
JADWIGA SZADKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2003-12-12
RYSZARD BRYL
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2003-12-12
RYSZARD JĘDROS
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2009-02-12
JANINA KOJRO
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2003-12-12
KRYSTYNA ZOFIA REGINIS
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2003-12-12
MIROSŁAW REJNHARD
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2003-12-12
MARIAN WALENTY SABAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2009-02-12
ANNA MARIA SMOŁOŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2003-12-12
LEON TONDYTKO
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2009-02-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
DANUTA ŻYWICZKA
PREZES ZARZĄDU
2002-12-11
2007-10-16
RYSZARD GACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-11
2003-12-12
MARIANNA ZIEMBLEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-11
2003-12-12
KRYSTYNA ZOFIA REGINIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-19
2007-10-16
2002-12-11
2007-10-16
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BRANIEWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie