KRS 0000141659
NIP6692335428
REGON33136673300000
Nazwa"PURUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPURUS
Data rejestracji 29 lis 2002 (22 lata temu) 29 lis 2002
Data usunięcia 26 mar 2020 26 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, -, ŁÓDŹ, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 90000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7470 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5540 BARY #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #7440 REKLAMA #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7483 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #8514 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNESŁAWOMIR MARCINIAK
Wspólnik
2002-11-29
2003-12-08
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR CIESIELSKI
Wspólnik
2002-11-29
2003-05-23
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 54.000,00ZŁ
JAROSŁAW PIOTR KUŹBA
Wspólnik
2002-11-29
2004-06-30
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00 ZŁ
STANISŁAW SIKORA
Wspólnik
2003-05-23
2004-06-30
72 UDZIAŁY O WYSOKOŚCI 72.000 ZŁ
MACIEJ ŁUKASIUK
Wspólnik
2004-06-30
2005-02-28
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁ
CEZARY SOBCZAK
Wspólnik
2005-02-28
2020-03-26
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA,A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
SŁAWOMIR MARCINIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-11-29
2003-12-08
STANISŁAW SIKORA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-23
2003-12-08
STANISŁAW SIKORA
PREZES ZARZĄDU
2003-12-08
2004-06-30
MACIEJ ŁUKASIUK
PREZES ZARZĄDU
2004-06-30
2005-02-28
CEZARY SOBCZAK
PREZES ZARZĄDU
2005-02-28
2014-03-27
2002-11-29
2003-12-08
WOJSKA POLSKIEGO, 24-26, KOSZALIN, 75-695, KOSZALIN, POLSKA
2003-12-08
2004-06-30
ZWYCIĘSTWA, 137-139, KOSZALIN, 75-604, KOSZALIN, POLSKA
2004-06-30
2005-02-28
KOŚCIUSZKI, 36, KATOWICE, 40-048, KATOWICE, POLSKA
2005-02-28
2007-11-26
BRÓJECKA, 8, ŁÓDŹ, 90-450, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie