KRS 0000141621
NIP5750008095
REGON00049666200000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W KOSZĘCINIE
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W KOSZĘCINIE
Data rejestracji 03 gru 2002 (22 lata temu) 03 gru 2002
Data usunięcia 05 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SIENKIEWICZA, 1, KOSZĘCIN, 42-286, KOSZĘCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5750008095
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 lip 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHGABRIELA MATYLDA HELISZ
Beneficjent
IRENA GRAŻYNA BŁASZCZYK
Beneficjent
PIOTR EUGENIUSZ PEŁA
Beneficjent
PIOTR EUGENIUSZ PEŁA
zgłaszający - członek zarządu
ANIELA MARIA PLUTA
Pełnomocnik
2015-09-25
2017-11-23
1. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOSZĘCINIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH I POŻYCZEK. 2. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOSZĘCINIE PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST.1 USTAWY PRAWO BANKOWE.
IRENA GRAŻYNA BŁASZCZYK
Pełnomocnik
2007-07-10
2021-02-12
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, ORAZ ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH I POŻYCZEK, ZAWIERANIE UMÓW OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW.
ALEKSANDRA BARBARA KAMPCZYK
Pełnomocnik
2007-07-10
2010-10-29
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, ORAZ ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH I POŻYCZEK, ZAWIERANIE UMÓW OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW.
BERNADETA BOŻENA KRUK
Pełnomocnik
2010-10-29
2022-08-05
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH I POŻYCZEK, ZAWIERANIE UMÓW OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW
MAŁGORZATA BARBARA PIEŁOT
Pełnomocnik
2017-11-23
2022-08-05
1. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOSZĘCINIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH I POŻYCZEK, Z WYŁĄCZENIEM SPRAW WYMIENIONYCH W PKT 1 I 2 § 34 STATUTU BANKU. 2. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOSZĘCINIE PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST.1 USTAWY PRAWO BANKOWE.
CECYLIA BARBARA ŚLOSARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2019-09-02
GABRIELA MATYLDA HELISZ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2022-08-05
STANISŁAW JÓZEF LERCHE
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2022-08-05
ANTONI JACEK BARTOS
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2003-08-12
ZOFIA MAJCHRZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2022-08-05
GENOWEFA WIĘCKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2011-08-09
ZENON JANIK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2003-08-12
WALERIAN FRANCISZEK ULFIK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-12
2011-08-09
ANNA MARIANNA GOSECKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-12
2015-07-02
JADWIGA ANNA PEŁA
Członek Organu Nadzoru
2011-08-09
2015-07-02
GABRIELA MATYLDA HELISZ
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
IRENA GRAŻYNA BŁASZCZYK
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
PIOTR EUGENIUSZ PEŁA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD
JADWIGA FRANEK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-03
2018-11-13
ANIELA PLUTA
Z-CA PREZESA
2002-12-03
2012-03-23
ANIELA PLUTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-03-23
2015-09-25
ANIELA MAGDALENA OGRODNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-03
2015-09-25
ANIELA MAGDALENA OGRODNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-25
2021-02-12
PIOTR EUGENIUSZ PEŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-25
2018-11-13
PIOTR EUGENIUSZ PEŁA
PREZES ZARZĄDU
2018-11-13
2022-08-05
IWONA MARIA KRUPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-13
2021-03-22
IRENA GRAŻYNA BŁASZCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-02-12
2022-08-05
GABRIELA MATYLDA HELISZ
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2021-03-22
2022-08-05
2002-12-03
2022-08-05
SPÓŁDZIELNIA
2002-12-03
2022-08-05
BANK SPÓŁDZIELCZY W KOSZĘCINIE
2002-12-03
2022-08-05
SIENKIEWICZA, 1, KOSZĘCIN, 42-286, KOSZĘCIN, POLSKA
2017-11-23
2022-08-05
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2017-11-23
2022-08-05
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2017-11-23
2022-08-05
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2017-11-23
2022-08-05
6622Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
2017-11-23
2022-08-05
6630Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
2017-11-23
2022-08-05
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2017-11-23
2022-08-05
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2017-11-23
2022-08-05
6629Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
2017-11-23
2022-08-05
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie