KRS 0000141514
NIP6440513712
REGON27129534700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SZYBREM II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SZYBREM II"
Data rejestracji 03 gru 2002 (22 lata temu) 03 gru 2002
Data usunięcia 19 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TARGOWA, 3, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#4521E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #261 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #2624Z PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH TECHNICZNYCH POZOSTAŁYCH #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4525 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5134 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMIZDZISŁAW PILECKI
Wspólnik
2006-01-12
2024-01-19
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
MAREK ZIMOLĄG
Wspólnik
2002-12-03
2006-01-12
8 UDZIAŁÓW PO 10 ZŁ. O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80 ZŁ.
MARIA URBAN
Wspólnik
2002-12-03
2006-01-12
5 UDZIAŁÓW PO 10 ZŁ. O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚC 50 ZŁ.
STANISŁAWA RUS
Wspólnik
2002-12-03
2006-01-12
5 UDZIAŁÓW PO 10 ZŁ. O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 ZŁ.
ANNA BIELAK
Wspólnik
2002-12-03
2006-01-12
5 UDZIAŁÓW PO 10 ZŁ. O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 ZŁ.
JAN ROMAŃSKI
Wspólnik
2002-12-03
2006-01-12
5 UDZIAŁÓW PO 10 ZŁ. O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 ZŁ.
MARIAN WÓJCIK
Wspólnik
2006-01-12
2024-01-19
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ
MARIAN WÓJCIK
Prokurent
2006-01-12
2024-01-19
SAMOISTNA
PIOTR BIENEK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2024-01-19
ADAM BYZDRA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2024-01-19
JAN ROMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2024-01-19
KRZYSZTOF URBAN
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2024-01-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZGODNIE Z PAR. 40 UMOWY SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I PROKURENTA.
MAREK ZIMOLĄG
PREZES ZARZĄDU
2002-12-03
2006-01-12
ADAM MARIUSZ MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2006-01-12
2024-01-19
2002-12-03
2006-01-12
KRESOWA, 1, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
GKm 17/22
2023-04-25
2024-04-26
2843.62 PLN
VI.GNc.87/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Witold Wabno Kancelaria Komornicza nr I w Sosnowcu
Km 1145/23
2023-12-30
2024-03-06
668.72 PLN
Nc-e 765072/23
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Maciej Łopadczak Kancelaria Komornicza nr III w Czechowicach-Dziedzicach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie