KRS 0000141373
NIP5850002086
REGON00283627000000
Nazwa"BELLVIT" PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"BELLVIT" PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE
Data rejestracji 28 lis 2002 (22 lata temu) 28 lis 2002
Data usunięcia 12 cze 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HANKI SAWICKIEJ, 7, RUMIA, 84-230, RUMIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 49500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #45 BUDOWNICTWO #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7487 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYWEWA HELENA BELL
Likwidator
2008-01-03
2008-06-12
MELVIN BELL
Wspólnik
2002-11-28
2008-06-12
CZTERDZIEŚCI OSIEM UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 23.760 PLN
EWA HELENA BELL
Wspólnik
2002-11-28
2008-06-12
CZTERDZIEŚCI OSIEM UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 23.760 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
EWA HELENA BELL
PREZES ZARZĄDU
2002-11-28
2008-01-03
MELVIN BELL
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-28
2008-01-03
MARZENA ALINA ALBRECHT
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-28
2003-10-13
ANDRZEJ POKRZYWNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-28
2005-03-21
MARCIN TOMIR NOCOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-13
2007-06-26
2002-11-28
2008-01-03
"BELLVIT" PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie