KRS 0000141261
REGON00055683200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W FAJSŁAWICACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUKCJI ROLNEJ W FAJSŁAWICACH
Data rejestracji 09 gru 2002 (22 lata temu) 09 gru 2002
Data usunięcia 27 lut 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres FAJSŁAWICE, 21-060, FAJSŁAWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5122Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY #0112A UPRAWA WARZYW #0112B UPRAWA WARZYW I SPECJALNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCHEWA MARIANNA MADEJA
Likwidator
2003-10-16
2006-02-27
GRAŻYNA BOGUMIŁA PEŁCZYŃSKA
Likwidator
2003-10-16
2006-02-27
EUGENIUSZ BEDNARCZYK
Likwidator
2003-10-16
2006-02-27
EUGENIUSZ BEDNARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-09
2006-02-27
STANISŁAW WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-09
2006-02-27
PIOTR JAN RUSZNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-09
2006-02-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOSWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPOŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA - PAR.54 UST.2 STATUTU.
MARIAN STANISŁAW FORNAL
PREZES
2002-12-09
2003-10-16
GRAŻYNA BOGUMIŁA PEŁCZYŃSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2002-12-09
2003-10-16
ZBIGNIEW JÓZEF BĄK
CZŁONEK
2002-12-09
2003-10-16
2002-12-09
2003-10-16
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W FAJSŁAWICACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie