KRS 0000141250
NIP7860006069
REGON00037362300000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NOWYM MIEŚCIE N/WARTĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NOWYM MIEŚCIE N/WARTĄ
Data rejestracji 03 gru 2002 (22 lata temu) 03 gru 2002
Data usunięcia 21 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres POZNAŃSKA, 16, NOWE MIASTO NAD WARTĄ, 63-040, NOWE MIASTO NAD WARTĄ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIRÓŻA PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2008-07-15
JAN JANISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2004-10-14
STANISŁAW KAŹMIERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2017-07-21
BRONISŁAW MARIAN JANICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2017-07-21
ELŻBIETA MIKOŁAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2004-10-14
IRENA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2004-10-14
KAZIMIERZ KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2017-07-21
ELŻBIETA PAWLIK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2004-10-14
ANNA JÓZEFA SAWARZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2017-07-21
DANIELA WOJAKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-10-14
2017-07-21
IWONA MAŁGORZATA KAŁUŻNA
Likwidator
2014-12-13
2017-07-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
MARIA KAZIMIERA ŚMIGIELSKA
PREZES
2002-12-03
2005-09-13
IWONA MAŁGORZATA KAŁUŻNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-03
2005-09-13
IWONA MAŁGORZATA KAŁUŻNA
PREZES ZARZĄDU
2005-09-13
2014-12-13
BOGUMIŁA WIŚNIEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-13
2014-12-13
2002-12-03
2014-12-13
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NOWYM MIEŚCIE N/WARTĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie