KRS 0000141087
NIP9521907061
REGON01524227200000
NazwaDANFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDANFARMA
Data rejestracji 02 gru 2002 (22 lata temu) 02 gru 2002
Data usunięcia 27 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZWOLEŃSKA, 24 C, WARSZAWA, 04-761, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#212 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCHPHARMA NORD APS
Wspólnik
2002-12-02
2005-08-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
PHARMATEKET APS
Wspólnik
2005-08-19
2016-07-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁOTYCH
MICHAEL MAUL SVARRER
Likwidator
2015-06-29
2016-07-27
1973-03-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ELI WALLIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-02
2005-08-19
1954-07-09
MICHAEL MAUL SVARRER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-19
2015-06-29
1973-03-31
BRIAN HAUCH FENGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-19
2008-11-20
JORGEN DAM
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-19
2014-07-04
HENRIK JENSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-04
2015-06-29
2002-12-02
2003-05-05
PHARMA NORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-05
2005-08-19
PHARMA HUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-19
2015-06-29
DANFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie