KRS 0000140994
REGON27793581300000
Nazwa"IBP-MOSTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIBP-MOSTY
Data rejestracji 02 gru 2002 (22 lata temu) 02 gru 2002
Data usunięcia 28 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJCIECHA KORFANTEGO, 191, KATOWICE, 40-153, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#212 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIAWANDA MARIA BŁACH
Wspólnik
2002-12-02
2005-06-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 PLN
ANTONI POŁEDNIOK
Wspólnik
2002-12-02
2005-06-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 PLN
ROBERT RZEPKA
Wspólnik
2005-06-06
2020-09-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
MAREK WŁOCH
Prokurent
2005-06-06
2020-09-28
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
ROZALIA MARIA CZOIK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-02
2005-06-06
DARIUSZ BOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-06-06
2005-06-09
ROBERT RZEPKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-09
2005-06-20
ROBERT RZEPKA
PREZES ZARZĄDU
2005-06-20
2020-09-28
MIROSŁAWA KŁOSOK
PREZES ZARZĄDU
2005-06-09
2005-06-20
2002-12-02
2020-09-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-02
2020-09-28
"IBP-MOSTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-02
2020-09-28
WOJCIECHA KORFANTEGO, 191, KATOWICE, 40-153, KATOWICE, POLSKA
2005-06-06
2020-09-28
212 - PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
2005-06-06
2020-09-28
22 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2005-06-06
2020-09-28
37 - PRZETWARZANIE ODPADÓW
2005-06-06
2020-09-28
45 - BUDOWNICTWO
2005-06-06
2020-09-28
50 - SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2005-06-06
2020-09-28
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
2005-06-06
2020-09-28
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2005-06-06
2020-09-28
55 - HOTELE I RESTAURACJE
2005-06-06
2020-09-28
60 - TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2005-06-06
2020-09-28
63 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie