KRS 0000140930
NIP5532137877
REGON07230564000000
NazwaPRO-DREWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRO-DREWEX
Data rejestracji 29 lis 2002 (22 lata temu) 29 lis 2002
Data usunięcia 26 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KS. KAROLA ŚMIECHA, 61, ŻABNICA, 34-350, WĘGIERSKA GÓRKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 408000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5532137877
data rejestracji 26 paź 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA #1622Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHJÓZEF ŻYREK
Wspólnik
2002-11-29
2015-08-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
JAN ŻYREK
Wspólnik
2002-11-29
2016-05-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
BARBARA DANUTA DUDKA ŻYREK
Wspólnik
2015-08-11
2017-06-28
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
ZUZANNA MARIA KONIECZNY
Wspólnik
2015-09-29
2019-08-13
200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 400.000,- ZŁ
KRZYSZTOF KONIECZNY
Wspólnik
2019-08-13
2020-02-26
200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 400.000 ZŁ
ZUZANNA MARIA KONIECZNY
Prokurent
2015-09-29
2017-06-28
SAMOISTNA
JÓZEF ŻYREK
Prokurent
2002-11-29
2015-10-19
JAN ŻYREK
Prokurent
2002-11-29
2016-05-13
ZUZANNA MARIA KONIECZNY
Likwidator
2019-02-13
2020-02-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
FRANCISZEK ŻYREK
PREZES ZARZĄDU
2002-11-29
2015-08-11
BARBARA DANUTA DUDKA ŻYREK
PREZES ZARZĄDU
2015-08-11
2017-06-28
ZUZANNA MARIA KONIECZNY
PREZES ZARZĄDU
2017-06-28
2019-02-13
ŁUKASZ HARAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-28
2019-02-13
MAGDALENA DUDKA CHOWANIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-28
2018-06-08
2002-11-29
2015-12-04
ZAKŁAD WYROBÓW DRZEWNYCH "PRO-DREWEX" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-04
2016-02-02
ZAKŁAD WYROBÓW DRZEWNYCH "PRO-DREWEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-02
2019-02-13
PRO-DREWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-29
2003-06-24
287, ŻABNICA, 34-361, WĘGIERSKA GÓRKA, POLSKA
2003-06-24
2003-08-08
287, ŻABNICA, 35-350, WĘGIERSKA GÓRKA, POLSKA
2003-08-08
2012-02-17
287, ŻABNICA, 34-350, WĘGIERSKA GÓRKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie