KRS 0000140923
NIP6910202583
REGON39003831600000
Nazwa"EL-AGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEL-AGRA
Data rejestracji 26 lis 2002 (22 lata temu) 26 lis 2002
Data usunięcia 18 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BYDGOSKA, 18, LEGNICA, 59 - 220, LEGNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 141000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#2010A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2010B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #45 BUDOWNICTWO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄWOJCIECH NOWAK
Wspólnik
2002-11-26
2018-09-18
53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH.
DANUTA JULIANNA CIURUS
Wspólnik
2002-11-26
2018-09-18
53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH.
JÓZEF SZAJDA
Wspólnik
2002-11-26
2017-12-20
35 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
MACIEJ ROMAN SZAJDA
Wspólnik
2017-12-20
2018-09-18
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
DANUTA JULIANNA CIURUS
Prokurent
2004-06-21
2017-12-20
SAMOISTNA
DANUTA JULIANNA CIURUS
Likwidator
2017-12-20
2018-09-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
JÓZEF SZAJDA
PREZES ZARZĄDU
2002-11-26
2008-05-29
JÓZEF SZAJDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-29
2009-05-26
WOJCIECH NOWAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-26
2008-05-29
WOJCIECH NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2008-05-29
2017-12-20
DANUTA JULIANNA CIURUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-26
2017-12-20
2002-11-26
2017-12-20
"EL-AGRA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-26
2003-09-05
ZŁOTORYJSKA, 178 - 184, LEGNICA, 59 - 220, LEGNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie