KRS 0000140895
NIP7211043441
REGON00049391300000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W KOLNIE
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W KOLNIE
Data rejestracji 27 lis 2002 (22 lata temu) 27 lis 2002
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KOLEJOWA, 2, KOLNO, 18-500, KOLNO, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 7211043441
data rejestracji 01 paź 1996
status Czynny
68193000052002875400040008
BPSSA Centrala w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
95193000052002875400040007
BPSSA Centrala w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
17193016112002875400040003
BPSSA I Oddział w Olsztynie
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32 10-578 Olsztyn POLSKA
60193016112002875400040005
BPSSA I Oddział w Olsztynie
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32 10-578 Olsztyn POLSKA
44193016112002875400040002
BPSSA I Oddział w Olsztynie
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32 10-578 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABRONISŁAW SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-27
2022-08-12
JÓZEF DĄBKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-27
2010-05-25
JANUSZ SŁAWOMIR GROMADZKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-27
2012-07-20
STANISŁAW SZYMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-27
2022-08-12
MARIAN BEDNARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-27
ZDZISŁAW DARDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-27
2022-08-12
WACŁAW KOZIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-27
JAN SZCZECH
Członek Organu Nadzoru
2002-11-27
ANTONI BAZYDŁO
Członek Organu Nadzoru
2002-11-27
2006-09-25
ROMAN DARMETKO
Członek Organu Nadzoru
2002-11-27
MARCIN KREJSZEFF
Beneficjent
MAGDALENA PISIAK
Beneficjent
KRZYSZTOF KAJKO
Beneficjent
MARCIN KREJSZEFF
zgłaszający - członek zarządu
AGATA MILCZARSKA
Pełnomocnik
2008-08-27
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW GWARANCJI BANKOWYCH, UMÓW KONSORCJÓW BANKOWYCH, UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH
HALINA PTAK
Pełnomocnik
2008-08-27
2017-05-15
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW GWARANCJI BANKOWYCH, UMÓW KONSORCJÓW BANKOWYCH,
PRZEMYSŁAW PIWOWARSKI
Pełnomocnik
2014-03-28
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE: - ZAWIERANIA UMÓW KREDYTOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW GWARANCJI BANKOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW KONSORCJÓW BANKOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, - CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI BANKU W POSTACI WPISU HIPOTEK W KSIĘGACH WIECZYSTYCH I ZASTAWÓW REJESTROWYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH, - WYRAŻANIA ZGODY NA DOKONANIE WYKREŚLENIA ZABEZPIECZEŃ BANKU W POSTACI HIPOTEK Z KSIĄG WIECZYSTYCH ORAZ ZASTAWU REJESTROWEGO Z REJESTRÓW PUBLICZNYCH, - CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO USTANOWIENIA PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI KREDYTOWYCH.
MONIKA MARIA MĘCZKOWSKA
Pełnomocnik
2018-09-24
PEŁNOMOCNICTWA DO SKŁADANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE: ZAWIERANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH: RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH W TYM BIEŻĄCYCH I POMOCNICZYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH, RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W TYM RACHUNKÓW RODZINNYCH, ORAZ RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH.
MONIKA BANACH
Pełnomocnik
2020-02-14
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE: - ZAWIERANIA UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW GWARANCJI BANKOWYCH, UMÓW KONSORCJÓW BANKOWYCH, - UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH
HANNA WRÓBLEWSKA
Pełnomocnik
2008-08-27
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE: 1.ZAWIERANIA UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW GWARANCJI BANKOWYCH, UMÓW KONSORCJÓW BANKOWYCH, 2. ZAWIERANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, 3. CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI BANKU W POSTACI WPISU HIPOTEK W KSIĘGACH WIECZYSTYCH I ZASTAWÓW REJESTROWYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH, 4. WYRAŻENIA ZGODY NA DOKONANIE WYKREŚLENIA ZABEZPIECZEŃ BANKU W POSTACI HIPOTEK Z KSIĄG WIECZYSTYCH ORAZ ZASTAWU REJESTROWEGO Z REJESTRÓW PUBLICZNYCH, 5. CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO USTANOWIENIA PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI KREDYTOWYCH.
ELŻBIETA GÓRSKA
Pełnomocnik
2011-10-13
2018-09-06
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW GWARANCJI BANKOWYCH, UMÓW KONSORCJÓW BANKOWYCH ORAZ UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH.
ANDRZEJ MŚCIWUJEWSKI
Pełnomocnik
2013-11-26
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE: - ZAWIERANIA UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW GWARANCJI BANKOWYCH, UMÓW KONSORCJÓW BANKOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, - CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI BANKU W POSTACI WPISU HIPOTEK W KSIĘGACH WIECZYSTYCH I ZASTAWÓW REJESTROWYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH, - WYRAŻANIA ZGODY NA DOKONANIE WYKREŚLENIA ZABEZPIECZEŃ BANKU W POSTACI HIPOTEK Z KSIĄG WIECZYSTYCH ORAZ ZASTAWU REJESTROWEGO Z REJESTRÓW PUBLICZNYCH, - CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO USTANOWIENIA PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI KREDYTOWYCH.
DOROTA SZYMAŃCZYK
Pełnomocnik
2014-03-28
2016-10-18
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE: 1. ZAWIERANIA UMÓW KREDYTOWYCH W OPARCIU O PODJĘTE DECYZJE OSÓB LUB ORGANÓW UPOWAŻNIONYCH, 2, ZAWIERANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH: RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH, RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH ORAZ RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH.
MAGDALENA PISIAK
Pełnomocnik
2017-05-15
2022-10-26
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE: - ZAWIERANIA UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW GWARANCJI BANKOWYCH, UMÓW KONSORCJÓW BANKOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, - CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI BANKU W POSTACI WPISU HIPOTEK W KSIĘGACH WIECZYSTYCH I ZASTAWÓW REJESTROWYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH, - WYRAŻANIA ZGODY NA DOKONANIE WYKREŚLENIA ZABEZPIECZEŃ BANKU W POSTACI HIPOTEK Z KSIĄG WIECZYSTYCH ORAZ ZASTAWU REJESTROWEGO Z REJESTRÓW PUBLICZNYCH, - CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO USTANOWIENIA PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI KREDYTOWYCH.
MARCIN KREJSZEFF
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
MAGDALENA PISIAK
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
KRZYSZTOF KAJKO
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
KRZYSZTOF KAJKO
PREZES
2002-11-27
MARIANNA JOANNA BAZYDŁO
WICEPREZES
2002-11-27
2005-01-12
KAZIMIERZ SOKOŁOWSKI
WICEPREZES
2002-11-27
2016-10-18
TERESA KOZIKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-01-12
2022-10-26
MARCIN KREJSZEFF
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-10-18
MAGDALENA PISIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-10-26
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie