KRS 0000140720
NIP6422177729
REGON27336999500000
Nazwa"MERKLE" SPÓŁKA JAWNA, J.SZOPA, A PEŁKA W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"MERKLE", J.SZOPA, A PEŁKA
Data rejestracji 28 lis 2002 (22 lata temu) 28 lis 2002
Data usunięcia 27 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ŻORSKA, 190, RYBNIK, 44-203, RYBNIK 3, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCHARKADIUSZ KRZYSZTOF PEŁKA
Wspólnik
2002-11-28
2016-07-27
JACEK MARCIN SZOPA
Wspólnik
2002-11-28
2016-07-27
JUSTYNA MARIOLA FIZIA
Likwidator
2006-11-03
2016-07-27
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW
JACEK MARCIN SZOPA
Członek Organu Reprezentacji
2002-11-28
2006-11-03
ARKADIUSZ KRZYSZTOF PEŁKA
Członek Organu Reprezentacji
2002-11-28
2006-11-03
2002-11-28
2006-11-03
"MERKLE" SPÓŁKA JAWNA, J.SZOPA, A PEŁKA
2002-11-28
2003-02-06
ŻORSKA, 188, RYBNIK, 44-203, RYBNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie