KRS 0000140715
NIP5272308252
REGON01633740200000
NazwaTIFFANY & BROADWAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTIFFANY & BROADWAY POLSKA
Data rejestracji 27 lis 2002 (22 lata temu) 27 lis 2002
Data usunięcia 20 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RAKOWIECKA, 30 A, WARSZAWA, 02-528, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 376000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓWRENATA GABRIELA ŚWISTAK
Wspólnik
2002-11-27
2012-05-30
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁ
JAN BOCHENEK
Wspólnik
2002-11-27
2008-09-04
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16500 ZŁOTYCH
KAZIMIERZ SMOLARCZYK
Wspólnik
2002-11-27
2008-09-04
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16500 ZŁOTYCH
URSZULA BOGUSŁAWA BOCHENEK
Wspólnik
2008-09-04
2012-05-30
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500 ZŁ
MARIA SMOLARCZYK
Wspólnik
2008-09-04
2012-05-30
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500 ZŁ
PAWEŁ BOCHENEK
Wspólnik
2008-09-04
2012-05-30
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500 ZŁ
ANETA MUSIAŁ
Wspólnik
2008-09-04
2012-05-30
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500 ZŁ
MAGDALENA BANASIK
Wspólnik
2008-09-04
2012-05-30
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500 ZŁ
TEXPOL CORPORATION
Wspólnik
2012-05-30
2023-11-20
752 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 376.000,00 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
RENATA GABRIELA ŚWISTAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-27
2008-09-04
RENATA GABRIELA ŚWISTAK
PREZES ZARZĄDU
2008-09-04
2015-01-22
JAN BOCHENEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-27
2008-09-04
MICHAŁ SMOLARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-01-22
2023-11-20
2002-11-27
2008-09-04
JANA PAWŁA II, 61, WARSZAWA, 01-031, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie