KRS 0000140620
NIP6270011815
REGON00044709500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA "BUDOMETAL" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUDOMETAL
Data rejestracji 26 lis 2002 (22 lata temu) 26 lis 2002
Data usunięcia 07 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MARIAŃSKA, 14, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #4699Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #651 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAREK BILIŃSKI
Likwidator
2013-01-21
2014-02-07
EUGENIUSZ MIKOŁAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-26
2012-12-28
PIOTR MYDLA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-26
2014-02-07
STANISŁAW PERSONA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-26
2009-08-12
WITOLD SIUDA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-26
2014-02-07
ZYGMUNT LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-29
2005-08-25
FLORIAN LESIK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-25
2008-10-31
EDWARD FULARSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-25
2012-12-28
EUGENIUSZ SWADŹBA
Członek Organu Nadzoru
2011-07-01
2014-02-07
ANDRZEJ KURCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-12-28
2014-02-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I USTANOWIONY PEŁNOMOCNIK 2.OŚWIADCZENIE O KTÓRYCH MOWA W UST.1 SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY
FLORIAN LESIK
PREZES ZARZĄDU
2002-11-26
2005-08-25
MAREK BILIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-08-25
2012-08-17
ZYGMUNT LASKOWSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2005-08-25
2012-08-17
ZYGMUNT LASKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-08-17
2012-12-28
WŁADYSŁAW KARCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-25
2013-01-21
ANDRZEJ ZŁOTNIK
PREZES ZARZĄDU
2012-12-28
2013-01-21
2002-11-26
2008-10-31
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "BUDOMETAL"
2008-10-31
2013-01-21
SPÓŁDZIELNIA "BUDOMETAL"
2002-11-26
2013-03-22
HAJDUCKA, 7, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie