KRS 0000140584
REGON19281280300000
NazwaKABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKABLE
Data rejestracji 27 lis 2002 (22 lata temu) 27 lis 2002
Data usunięcia 25 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----------, --------, GDAŃSK, ---------, ---------, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 66500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6420 TELEKOMUNIKACJA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOANDRZEJ WIKTOR WĄŻ AMBROŻEWICZ
Wspólnik
2002-11-27
2005-10-25
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁ
MAREK WOJCIECH LENZ
Wspólnik
2002-11-27
2003-06-27
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00
PAWEŁ ANDRZEJ WARMBIER
Wspólnik
2002-11-27
2005-10-25
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁ
SŁAWOMIR ZBIGNIEW PULL
Wspólnik
2002-11-27
2005-10-25
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ
JERZY BOGDAN PANCEWICZ
Wspólnik
2004-10-06
2005-10-25
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2005-10-25
2007-02-14
133 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 66.500 PLN
22010797000000
WOJCIECH STEFAN LUBNER
Wspólnik
2007-02-14
2017-09-25
133 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 66.500,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
WOJCIECH PLICHTA
PREZES ZARZĄDU
2005-11-17
2006-10-10
KRZYSZTOF ŻURAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-10
2007-02-14
WOJCIECH STEFAN LUBNER
PREZES ZARZĄDU
2007-02-14
2017-09-25
PAWEŁ ANDRZEJ WARMBIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-27
2005-10-25
SŁAWOMIR ZBIGNIEW PULL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-27
2005-10-25
JERZY BOGDAN PANCEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-06
2005-10-25
ANDRZEJ WIKTOR WĄŻ AMBROŻEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-27
2005-10-25
MAREK WOJCIECH LENZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-27
2003-06-27
2002-11-27
2005-10-25
"MOBITELE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-25
2006-10-10
"ABEL KABLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-27
2005-10-25
BATOREGO, 4, GDAŃSK, 80-251, GDAŃSK, POLSKA
2005-10-25
2006-10-10
CHWASZCZYŃSKA, 50, GDYNIA, 81-571, GDYNIA, POLSKA
2006-10-10
2014-03-20
NARWICKA, 5, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie