KRS 0000140476
NIP5930106310
REGON00055713900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH PRUSZCZ GDAŃSKI Z SIEDZIBĄ W MOKRYM DWORZE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH PRUSZCZ GDAŃSKI Z SIEDZIBĄ W MOKRYM DWORZE
Data rejestracji 10 gru 2002 (22 lata temu) 10 gru 2002
Data usunięcia 05 wrz 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 21, MOKRY DWÓR, 83-021, WIŚLINA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4523 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH #4524 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4524B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNEZOFIA MARTA JASIŃSKA
Likwidator
2009-02-10
2014-09-05
JÓZEF MICHAŁ KUŚMIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2008-09-24
AGNIESZKA JANINA ZIELIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2008-09-24
JERZY BOLESŁAW MYK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2008-09-24
KAZIMIERZ OSTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2004-08-18
WINCENTY TOMASZ GROMNICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2004-08-18
KAZIMIERZ GRZEGORZ KRAMEK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2008-09-24
KAZIMIERZ GRZEGORZ KRAMEK
Członek Organu Nadzoru
2008-11-25
2014-09-05
LESZEK SZUDZIK
Członek Organu Nadzoru
2011-07-15
2014-09-05
STANISŁAW SMOLAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2004-08-18
MARIA MARTA BARTOSIK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2014-09-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/. ZARZĄD JEDNOOSOBOWY MOŻE USTANOWIĆ DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, KTÓRZY ŁĄCZNIE MOGĄ SKŁADAĆ OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ.
ZOFIA MARTA JASIŃSKA
PREZES
2002-12-10
2006-08-07
TOMASZ LESZEK HOFMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-10
2006-08-07
TOMASZ LESZEK HOFMAN
PREZES
2006-08-07
2009-02-10
2002-12-10
2005-09-27
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH PRUSZCZ GDAŃSKI Z SIEDZIBĄ W ŁĘGOWIE
2005-09-27
2009-02-10
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH PRUSZCZ GDAŃSKI Z SIEDZIBĄ W MOKRYM DWORZE
2002-12-10
2005-09-27
SŁONECZNA, 1, ŁĘGOWO, 83-031, ŁĘGOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie