KRS 0000140466
NIP8510003881
REGON81053698900000
NazwaCENTRALNY OŚRODEK ŻEGLARSTWA IM. ANDRZEJA BENESZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaCENTRALNY OŚRODEK ŻEGLARSTWA IM. ANDRZEJA BENESZA
Data rejestracji 25 lis 2002 (22 lata temu) 25 lis 2002
Data usunięcia 28 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYBACKA, 26, TRZEBIEŻ, 72-020, TRZEBIEŻ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 657400,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@COZ.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 8510003881
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 maj 2023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#5030Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #5222 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #5010Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI #3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #1394Z PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH, LIN, SZPAGATÓW I WYROBÓW SIECIOWYCH #3012Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)ZDZISŁAW ANTONI UHEREK
Beneficjent
JANUSZ MARIUSZ JĘDRUCH
Beneficjent
JAN PIOTR KESLINKE
Beneficjent
ZDZISŁAW ANTONI UHEREK
reprezentant
GRAŻYNA ZOFIA NACHYŁA
Prokurent
2002-11-25
2007-10-25
ŁĄCZNA
ANNA GNYP
Prokurent
2002-11-25
2007-10-25
ŁĄCZNA
RYSZARD KARGER
Członek Organu Nadzoru
2002-11-25
2007-10-25
MACIEJ STANISŁAW LEŚNY
Członek Organu Nadzoru
2007-10-25
2011-04-27
ROMAN WINKLER
Członek Organu Nadzoru
2009-08-10
2011-04-27
RYSZARD JAN NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-11-05
2013-07-22
URSZULA GRAŻYNA HERMACH
Członek Organu Nadzoru
2011-04-27
2013-03-05
ZDZISŁAW ANTONI UHEREK
Członek Organu Nadzoru
2011-04-27
2014-05-15
JAKUB STANISŁAW RUTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-01-30
2023-07-28
MARIA ULLE
Członek Organu Nadzoru
2013-03-05
2023-07-28
JANUSZ MARIUSZ JĘDRUCH
Członek Organu Nadzoru
2014-05-15
2023-07-28
ZBIGNIEW ZALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-25
2007-10-25
Wspólnik
2011-04-27
2023-07-28
6.574 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 657.400,00 ZŁ
19052637000000
Wspólnik
2002-11-25
2011-04-27
574 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.400 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)
00701497900000
ELŻBIETA AHL
Powiernik
2016-11-29
2023-07-28
ZDZISŁAW ANTONI UHEREK
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW
JANUSZ MARIUSZ JĘDRUCH
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW
JAN PIOTR KESLINKE
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
BOGDAN SAMOCIUK
PREZES ZARZĄDU
2002-11-25
2011-01-31
JAROSŁAW ZIÓŁKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-25
2007-10-25
TOMASZ ALBIN RYBARSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-01-31
2013-01-30
ZBIGNIEW RYSZARD SZYMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-01-30
2014-05-15
ZDZISŁAW ANTONI UHEREK
PREZES
2014-05-15
2023-07-28
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-28
SprFinJednostkaMala
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 348 |
III. Usługi obce | 348 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -348 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
H. Koszty finansowe | -348 |
J. Podatek dochodowy | -348 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 123086.87 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -913340.41 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 657400 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | -38339.9 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 730.43 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1532782.94 |
VI. Zysk (strata) netto | -348 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1036427.28 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1030210.28 |
A. z tytułu kredytów i pożyczek | 698200 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 86379.35 |
– Powyżej 12 miesięcy | 86379.35 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6217 |
Aktywa razem | 123086.87 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 123086.87 |
I. Zapasy | 750 |
II. Należności krótkoterminowe | 116334.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 49966.47 |
– powyżej 12 miesięcy | 49966.47 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 597.05 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 597.05 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 597.05 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5405.19 |
2002-11-25
2011-06-27
CENTRALNY OŚRODEK ŻEGLARSTWA PZŻ IM. ANDRZEJA BENESZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-06-27
2016-11-29
CENTRALNY OŚRODEK ŻEGLARSTWA IM. ANDRZEJA BENESZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie