KRS 0000140281
REGON00833799200000
NazwaMAZOWIECKA SPÓŁKA INŻYNIERSKA "UNIWERS-TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAZOWIECKA SPÓŁKA INŻYNIERSKA "UNIWERS-TECH"
Data rejestracji 21 lis 2002 (22 lata temu) 21 lis 2002
Data usunięcia 06 lut 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres E. CIOŁKA, 12, WARSZAWA, 01-402, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCHBOLESŁAW FOKT
Likwidator
2003-01-29
2003-12-01
DANUTA JANUSZKIEWICZ
Likwidator
2003-12-01
2004-02-06
KAZIMIERZ LEON CZARNIECKI
Likwidator
2003-01-29
2003-12-01
KAZIMIERZ LEON CZARNIECKI
Wspólnik
2002-11-21
2003-12-01
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
JANINA CZARNIECKA
Wspólnik
2003-12-01
2004-02-06
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000 ZŁOTYCH
STEFANIA MARCJANNA FIRLEJ
Wspólnik
2003-12-01
2004-01-30
WSPÓŁWŁASNOŚĆ W 1/6 CZĘŚCI 10 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 20.000 ZŁ.
ANDRZEJ JANUSZ CZARNIECKI
Wspólnik
2003-12-01
2004-01-30
WSPÓŁWŁASNOŚĆ W 1/6 CZĘŚCI 10 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 20.000 ZŁ.
RYSZARD MARIAN CZARNIECKI
Wspólnik
2003-12-01
2004-01-30
WSPÓŁWŁASNOŚĆ W 1/24 CZĘŚCI 10 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 20.000 ZŁ.
BOŻENA REGINA FIDOS
Wspólnik
2003-12-01
2004-01-30
WSPÓŁWŁASNOŚĆ W 1/24 CZĘŚCI 10 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 20.000 ZŁ.
ALDONA URSZULA ZIELIŃSKA
Wspólnik
2003-12-01
2004-01-30
WSPÓŁWŁASNOŚĆ W 1/24 CZĘŚCI 10 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 20.000 ZŁ.
WALDEMAR HENRYK CZARNIECKI
Wspólnik
2003-12-01
2004-01-30
WSPÓŁWŁASNOŚĆ W 1/24 CZĘŚCI 10 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 20.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
KAZIMIERZ LEON CZARNIECKI
DYREKTOR SPÓŁKI
2002-11-21
2003-01-29
2002-11-21
2003-01-29
MAZOWIECKA SPÓŁKA INŻYNIERSKA "UNIWERS-TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie