KRS 0000140241
NIP8792212991
REGON87123969500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERTECH
Data rejestracji 21 lis 2002 (22 lata temu) 21 lis 2002
Data usunięcia 27 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GŁUCHOWSKA, 15 A, POZNAŃ, 60-101, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTUARTUR MICHAŁ NIZIOŁ
Wspólnik
2002-11-21
2005-06-22
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW ALEKSANDER KOMOROWSKI
Wspólnik
2002-11-21
2005-06-22
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF BERNARD GŁOWACKI
Wspólnik
2002-11-21
2005-06-22
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁOTYCH
MICHAŁ ANDRZEJ BOROWIAK
Wspólnik
2005-06-22
2024-06-27
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500,-ZŁ.
RAFAŁ KACZMAREK
Wspólnik
2005-06-22
2024-06-27
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500,-ZŁ.
JAKUB BOROWIAK
Wspólnik
2005-06-22
2024-06-27
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,-ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDENGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MICHAŁ ANDRZEJ BOROWIAK
PREZES ZARZĄDU
2005-06-22
2024-06-27
MAREK FIGLAK
VICE PREZES ZARZĄDU
2005-06-22
2024-06-27
JAKUB BOROWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-22
2024-06-27
RAFAŁ KACZMAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-22
2024-06-27
ARTUR MICHAŁ NIZIOŁ
PREZES
2002-11-21
2005-06-22
PRZEMYSŁAW ALEKSANDER KOMOROWSKI
CZŁONEK
2002-11-21
2005-06-22
KRZYSZTOF BERNARD GŁOWACKI
CZŁONEK
2002-11-21
2005-06-22
2002-11-21
2005-06-22
DRZEWIECKIEGO, 10C, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie