KRS 0000140181
NIP6371005590
REGON27259871300000
NazwaPAP-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPAP-POL
Data rejestracji 26 lis 2002 (22 lata temu) 26 lis 2002
Data usunięcia 17 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO, 64A, OLKUSZ, 32-300, OLKUSZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2854000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6371005590
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWDOPLA PAP A.S
Wspólnik
2002-11-26
2019-12-17
57.080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.854.000,00 ZŁ
RENATA BOŻENA WACH
Prokurent
2002-11-26
2003-05-14
SAMOISTNA, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRZEGORZ SOLARZ
Prokurent
2017-01-05
2019-12-17
PROKURA SAMOISTNA
CARLO LEVADA
Likwidator
2018-10-05
2019-12-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI MA PRAWO PREZES ZARZĄDU ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU,ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
PETR ZAVREL
PREZES ZARZĄDU
2002-11-26
2003-05-14
PETR ZAVREL
WICEPREZES
2003-05-14
2018-10-05
STEFAN MALAGA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2002-11-26
2003-05-14
DORIS GARY VETTORETTO
V-CE PREZES ZARZĄDU
2002-11-26
2005-11-24
STANISLAV KARAS
PREZES
2003-05-14
2016-08-16
CARLO LEVADA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2005-11-24
2017-10-03
CARLO LEVADA
PREZES ZARZĄDU
2017-10-03
2018-10-05
2002-11-26
2003-05-14
PAP-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-14
2005-11-24
GIO'STYLE PAP-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-26
2018-02-19
KOLEJOWA, 2, JAROSZOWIEC, 32-312, JAROSZOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie