KRS 0000139764
REGON35658450200000
NazwaTILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTILIA
Data rejestracji 20 lis 2002 (22 lata temu) 20 lis 2002
Data usunięcia 24 mar 2017 24 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZABŁOCIE, 23, KRAKÓW, 30-960, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2463Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9302Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNEANDRZEJ CHOMCZYK
Wspólnik
2002-11-20
2017-03-24
5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
JOANNA MAGDALENA ZAWIERUCHA
Wspólnik
2002-11-20
2017-03-24
5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAROSŁAW MARIA TOPOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-20
2003-08-18
ARTUR JÓZEF BUCZEK
PREZES ZARZĄDU
2003-08-18
2004-06-30
RENATA MAŁGORZATA ŚLESAK
PREZES ZARZĄDU
2004-06-30
2005-06-27
2002-11-20
2017-03-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-20
2017-03-24
TILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-20
2017-03-24
ZABŁOCIE, 23, KRAKÓW, 30-960, KRAKÓW, POLSKA
2002-11-20
2017-03-24
2211Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
2002-11-20
2017-03-24
2212Z - WYDAWANIE GAZET
2002-11-20
2017-03-24
2225Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA
2002-11-20
2017-03-24
2451Z - PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH
2002-11-20
2017-03-24
2452Z - PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
2002-11-20
2017-03-24
2463Z - PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH
2002-11-20
2017-03-24
5144Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
2002-11-20
2017-03-24
5145Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
2002-11-20
2017-03-24
5146Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
2002-11-20
2017-03-24
5231Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie