KRS 0000139701
NIP6342464243
REGON27783004300000
NazwaWDW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWDW
Data rejestracji 20 lis 2002 (22 lata temu) 20 lis 2002
Data usunięcia 25 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOSIŃSKIEGO, 17, POZNAŃ, 61-521, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4612 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4613 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4663 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4669 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4799 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7732 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHEDYTA URSZULA MAŁKIEWICZ
Wspólnik
2002-11-20
2009-03-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
WOJCIECH ANTONI SZYMAŃSKI
Wspólnik
2002-11-20
2007-07-25
12 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 6.000 ZŁ.
ADAM STEFAN ZACZEK
Wspólnik
2002-11-20
2009-03-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ANDRZEJ KALWAJTYS
Wspólnik
2009-03-10
2018-04-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ADAM STEFAN ZACZEK
Prokurent
2002-11-20
2009-03-10
SAMOISTNA
KINGA JUR
Prokurent
2009-06-29
2018-04-25
SAMOISTNA
KATARZYNA GAŃSKA MAJCHRZAK
Kurator
2014-03-13
2016-06-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
EDYTA URSZULA MAŁKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-11-20
2009-03-10
WOJCIECH ANTONI SZYMAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-20
2004-03-05
ANDRZEJ KALWAJTYS
PREZES ZARZĄDU
2009-03-10
2013-09-11
2002-11-20
2009-03-10
ROLNA, 43, KATOWICE, 40-555, KATOWICE, POLSKA
2009-03-10
2009-06-29
GARNCARSKA, 2, POZNAŃ, 61-817, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie