KRS 0000139601
REGON00040175600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY "TRICOT"
Krótka nazwaPRACY "TRICOT"
Data rejestracji 18 lis 2002 (22 lata temu) 18 lis 2002
Data usunięcia 30 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres INOWROCŁAWSKA, 21, WROCŁAW, 55-653, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#177 PRODUKCJA WYROBÓW DZIEWIARSKICH O SPLOCIE DZIANINOWYM I SZYDEŁKOWYM #182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #746 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓWWANDA GRAŻYNA CZERWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-18
2019-07-30
EWA MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2002-11-18
2019-07-30
EWA MARIA MALAK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-18
2019-07-30
EWA DOROTA PAZIO
Członek Organu Nadzoru
2002-11-18
2019-07-30
BARBARA KOZIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-18
2019-07-30
MARIA STACHURA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-18
2019-07-30
JOLANTA MARIA KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-18
2019-07-30
STANISŁAW ŁUSZCZ
Powiernik
2004-08-18
2010-05-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
CEZARY GACH
PREZES ZARZĄDU
2002-11-18
2019-07-30
ELŻBIETA MARIANNA KWINT
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-18
2019-07-30
JADWIGA KOWNACKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-18
2019-07-30
2002-11-18
2009-06-08
SPÓŁDZIELNIA PRACY "TRICOT"
2009-06-08
2010-05-19
SPÓŁDZIELNIA PRACY "TRICOT" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie