KRS 0000139470
REGON00283130800000
NazwaIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIMAX
Data rejestracji 15 lis 2002 (22 lata temu) 15 lis 2002
Data usunięcia 20 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, KOLBUDY, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #634 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7133 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #7134 WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440 REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANATOMASZ PIOTR KOŁODZIEJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-15
2017-09-20
TADEUSZ KONRAD CHEŁMOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-15
2017-09-20
MAREK KOŁODZIEJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-15
2017-09-20
TERESA MARIA CHEŁMOWSKA
Wspólnik
2002-11-15
2017-09-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
MAREK KOŁODZIEJCZAK
Wspólnik
2002-11-15
2017-09-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POWOŁAMY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, ZAŚ DO REPREZENTACJI PRZEZ INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
ANDRZEJ ZAJCEW
PREZES ZARZĄDU
2002-11-15
2013-01-28
2002-11-15
2014-08-19
DWORCOWA, 13, KOLBUDY, 83-050, KOLBUDY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie