KRS 0000139404
NIP7140002907
REGON00050176500000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W KOCKU
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W KOCKU
Data rejestracji 22 lis 2002 (22 lata temu) 22 lis 2002
Data usunięcia 30 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres JANA PAWŁA II, 35, KOCK, 21-150, KOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJADWIGA ŻELAZEK
Pełnomocnik
2011-12-12
2016-08-01
1. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOCKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. 2. PODEJMOWANIE DECYZJI KREDYTOWYCH WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM DO KWOTY 20.000 ZŁ.
TERESA SYTA
Pełnomocnik
2011-12-12
2015-09-14
1. PODEJMOWANIE DECYZJI ZWIĄZANYCH Z ORGANIZOWANIEM, KONTROLOWANIEM I NADZOROWANIEM DZIAŁALNOŚCI W TYM SZCZEGÓLNIE DOTYCZĄCEJ ZABEZPIECZENIA MIENIA, PRZESTRZEGANIA TAJEMNICY SŁUŻBOWEJ. 2. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOCKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. 3. PODEJMOWANIE DECYZJI KREDYTOWYCH WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM DO KWOTY 10.000 ZŁ.
RYSZARD SZABELSKI
Pełnomocnik
2011-12-12
2013-07-31
1. PODEJMOWANIE DECYZJI ZWIĄZANYCH Z ORGANIZOWANIEM, KONTROLOWANIEM I NADZOROWANIEM DZIAŁALNOŚCI W TYM SZCZEGÓLNIE DOTYCZĄCEJ ZABEZPIECZENIA MIENIA, PRZESTRZEGANIA TAJEMNICY SŁUŻBOWEJ. 2. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOCKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. 3. PODEJMOWANIE DECYZJI KREDYTOWYCH WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM DO KWOTY 20.000 ZŁ.
HALINA MAŁGORZATA DMOWSKA
Pełnomocnik
2011-12-12
2015-09-14
1. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOCKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
MAGDALENA ANNA TOMASZEWSKA
Pełnomocnik
2016-08-01
2021-09-30
1. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOCKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. 2. PODEJMOWANIE DECYZJI KREDYTOWYCH WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM DO KWOTY 20 000 ZŁOTYCH.
ANNA CIEŚLA
Pełnomocnik
2015-09-14
2021-09-30
1.PODEJMOWANIE DECYZJI ZWIĄZANYCH Z ORGANIZOWANIEM, KONTROLOWANIEM I NADZOROWANIEM DZIAŁALNOŚCI W TYM SZCZEGÓLNIE DOTYCZĄCEJ ZABEZPIECZENIA I OCHRONY MIENIA, PRZESTRZEGANIA TAJEMNICY SŁUŻBOWEJ. 2. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOCKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. 3. PODEJMOWANIE DECYZJI KREDYTOWYCH WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM DO KWOTY 20.000 ZŁ.
JADWIGA ŻELAZEK
Członek Organu Nadzoru
2018-11-07
2021-09-30
ARTUR PIOTR MALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-11-07
2021-09-30
JANUSZ SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2018-11-07
JÓZEF GOMOŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2021-09-30
MARIANNA BARBARA FILIPEK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2021-09-30
ANTONI OGÓREK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2011-07-07
TADEUSZ TARNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2021-09-30
HALINA ADAMECZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2006-08-31
TOMASZ MADEJ
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2014-07-09
EDWARD WIĘSEK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2018-11-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ: 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB 2 PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. 2.OŚWIADCZENIE WOLI, O KTÓRYM MOWA W UST. 1 SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
NIKODEM JÓZEF MITURA
PREZES
2002-11-22
2003-08-07
NIKODEM JÓZEF MITURA
WICEPREZES
2003-08-07
2007-09-25
JÓZEF NAKONIECZNY
WICEPREZES
2002-11-22
2003-08-07
JÓZEF NAKONIECZNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-07
2014-04-29
BOGUMIŁA MARIA GÓRAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-22
2003-08-07
BOGUMIŁA MARIA GÓRAL
PREZES
2003-08-07
2021-09-30
RYSZARD SZABELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-07
2007-09-25
ANETA ZOFIA CHMIELEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-02-03
2021-09-30
URSZULA KOWALSKA
WICEPREZES
2007-09-25
2021-09-30
IWONA GROBEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-29
2021-02-03
2002-11-22
2011-12-12
JANKA KRASICKIEGO, 31, KOCK, 21-150, KOCK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie