KRS 0000139341
NIP5732512587
REGON15207699100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWE "BIESY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWE "BIESY"
Data rejestracji 15 lis 2002 (22 lata temu) 15 lis 2002
Data usunięcia 25 sie 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BÓR, 63/65, CZĘSTOCHOWA, 42-201, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 879000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (38)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIEKRZYSZTOF BOHDAN KOCELA
Likwidator
2010-06-01
2011-08-25
JAN JÓZEF KANCZURA
Likwidator
2010-06-01
2011-08-25
JÓZEF BALL
Likwidator
2010-06-01
2011-08-25
JAN JÓZEF KANCZURA
Wspólnik
2002-11-15
2011-08-25
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁOTYCH 1656 UDZIAŁÓW WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JÓZEFEM BALL I KRZYSZTOFEM KOCELA, JAKO WSPÓLNICY S.C. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWE "BIESY" W BLACHOWNI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 828.000,00 ZŁOTYCH
JÓZEF BALL
Wspólnik
2002-11-15
2011-08-25
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁOTYCH 1656 UDZIAŁÓW WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JANEM KANCZURA I KRZYSZTOFEM KOCELA, JAKO WSPÓLNICY S.C. PRZEDSIĘBIOSTWO PRZEWOZOWE "BIESY" W BLACHOWNI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 828.000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF BOHDAN KOCELA
Wspólnik
2002-11-15
2011-08-25
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁOTYCH 1656 UDZIAŁÓW WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JÓZEFEM BALL I JANEM KANCZURA JAKO WSPÓLNICY S.C. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWE "BIESY" W BLACHOWNI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 828.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
JÓZEF BALL
PREZES ZARZĄDU
2009-06-25
2010-06-01
KRZYSZOF BOHDAN KOCELA
WICEPREZES
2002-11-15
2009-06-25
KRZYSZOF BOHDAN KOCELA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-06-25
2010-06-01
JAN JÓZEF KANCZURA
PREZES ZARZĄDU
2002-11-15
2009-06-25
JAN JÓZEF KANCZURA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-06-25
2010-06-01
JÓZEF BALL
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-15
2009-06-25
2002-11-15
2010-06-01
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWE "BIESY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie