KRS 0000139256
NIP6411003730
REGON27240097000000
Nazwa"LEIBER-POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLEIBER-POLAND
Data rejestracji 21 lis 2002 (22 lata temu) 21 lis 2002
Data usunięcia 07 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MAGAZYNOWA, 33, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 399000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6411003730
data rejestracji 01 paź 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAROLF LEIBER
reprezentant
ROLF LEIBER
Beneficjent
HORST LEIBER
Wspólnik
2002-11-21
2011-03-10
798 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 399.000,00 ZŁ
LEIBER GROUP GMBH & CO. KG
Wspólnik
2011-03-10
2020-09-07
798 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 399.000,00;-ZŁ
ROLF LEIBER
Prokurent
2004-07-16
2007-12-14
PROKURA SAMOISTNA
BRYGIDA GRZYSKA
Prokurent
2007-12-14
2020-09-07
PROKURA SAMOISTNA
EVA FLOCK
Prokurent
2007-12-14
2008-07-16
PROKURA SAMOISTNA
RAINER ERWIN KELLER
Prokurent
2011-06-06
2020-09-07
PROKURA SAMOISTNA
THOMAS ALOIS ERATH
Prokurent
2011-12-15
2020-09-07
PROKURA ŁĄCZNA
MARTIN MÜLLER
Prokurent
2018-11-21
2020-09-07
1967-03-07
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
RAINER KELLER
Prokurent
2011-05-09
2011-06-06
PROKURA SAMOISTNA
ROLF LEIBER
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA KIEROWNICZE STANOWISKO W SPÓŁCE (1) KTÓRA JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ TYPU GMBH & CO KG(2), KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM "LEIBER-POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA SAMODZIELNIE
VALENTIN LEIBER
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR
2002-11-21
2007-12-14
HORST LEIBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-21
2007-12-14
ROLF LEIBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-14
2020-09-07
MANFRED HEINRICH BÜHLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-09
2014-11-25
FELIX SCHMIEDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-02
2015-09-07
2002-11-21
2020-09-07
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-21
2020-09-07
"LEIBER-POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-21
2020-09-07
MAGAZYNOWA, 33, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
2017-11-08
2020-09-07
2550Z - KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
2009-10-14
2020-09-07
2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2009-10-14
2020-09-07
2573Z - PRODUKCJA NARZĘDZI
2009-10-14
2020-09-07
2849Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH
2009-10-14
2020-09-07
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2009-10-14
2020-09-07
4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2009-10-14
2020-09-07
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie