KRS 0000139232
NIP8250003311
REGON00035964600000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TRZEBIESZOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TRZEBIESZOWIE
Data rejestracji 14 lis 2002 (22 lata temu) 14 lis 2002
Data usunięcia 24 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 44, TRZEBIESZÓW II, 21-404, TRZEBIESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email GS@ORBITA.SIEDLCE.PL
Dane podatkowe
NIP 8250003311
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJAN SZCZYGIELSKI
Likwidator
2019-07-17
2020-06-24
TOMASZ GROCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-14
2020-06-24
MIECZYSŁAW GOŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-14
2012-07-06
HENRYK SZCZEPAN WYSOKIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-14
2007-07-06
LEON ANDRZEJ WYSOKIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-14
2012-07-06
STEFAN KUROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-14
2007-07-06
ANTONI ROMAN OKLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-14
2007-07-06
LUCJAN TADEUSZ WALO
Członek Organu Nadzoru
2002-11-14
2007-07-06
FRANCISZEK RYSZARD KRASUSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-14
2012-07-06
BOGDAN KUROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-06
2020-06-24
ZOFIA MATEJEK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-06
2019-05-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. 2.ZARZĄD MOŻE UDZIELIĆ JEDNEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB INNEJ OSOBIE PEŁNOMOCNICTWA DO: -DOKONYWANIA CZYNNOSCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYJNIE LUB GOSPODARCZO JEDNOSTKI. - DOKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB CZYNNOSCI SZCZEGÓLNYCH.
JAN SZCZYGIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-14
2019-07-17
TADEUSZ ŚLEDŹ
SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-14
2019-07-17
JADWIGA KOWALCZYK
SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-14
2019-07-17
2002-11-14
2019-07-17
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TRZEBIESZOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie