KRS 0000139135
REGON81251664300000
Nazwa"ELEKTROGRYF" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaELEKTROGRYF
Data rejestracji 25 lis 2002 (22 lata temu) 25 lis 2002
Data usunięcia 23 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 125000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#401 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #291 PRODUKCJA URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH I WYKORZYSTUJĄCYCH ENERGIĘ MECHANICZNĄ, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #292 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA #294 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #297 PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMABEATA AKSAMIT
Członek Organu Nadzoru
2002-11-25
2008-03-11
WŁODZIMIERZ ZAMOJSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-25
2008-03-11
MARTA MALINIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-03-11
2022-05-23
MIRON STACHOWIAK DIENES
Członek Organu Nadzoru
2002-11-25
2008-03-11
TADEUSZ PŁUCIENNIK
Członek Organu Nadzoru
2008-03-11
2022-05-23
LIDIA PASICH
Członek Organu Nadzoru
2008-03-11
2022-05-23
ZBIGNIEW PASICH
Prokurent
2008-03-11
2022-05-23
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JOLANTA WOLSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-25
2008-03-11
IRENEUSZ WINGROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-25
2008-03-11
IRENA MALINIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-03-11
2022-05-23
2002-11-25
2008-03-11
ŁOKIETKA, 1 A, SZCZECIN, 70-245, SZCZECIN, POLSKA
2008-03-11
2021-12-09
FIOLETOWA, 37, SZCZECIN, 70-781, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie