KRS 0000138964
NIP5252262400
REGON01542960000000
Nazwa"AMENOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAMENOS
Data rejestracji 14 lis 2002 (22 lata temu) 14 lis 2002
Data usunięcia 31 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOBRA, 8, WARSZAWA, 05-804, PRUSZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252262400
data rejestracji 07 lut 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOWIESŁAW MIECZYSŁAW BRODACZEWSKI
Wspólnik
2002-11-14
2015-02-09
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁ
KONRAD GERARD BRODACZEWSKI
Wspólnik
2002-11-14
2015-02-09
10 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
ANDRZEJ JANUSZ DECEWICZ
Wspólnik
2002-11-14
2015-02-09
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
IRINA KOKAREVA
Wspólnik
2015-02-09
2017-04-07
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ
WALDEMAR ANDRZEJ KARPIŃSKI
Wspólnik
2017-04-07
2019-01-31
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500
WALDEMAR ANDRZEJ KARPIŃSKI
Likwidator
2018-06-15
2019-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
WIESŁAW FORNAL
PREZES ZARZĄDU
2002-11-14
2003-07-22
TADEUSZ DARIUSZ ROSZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-22
2015-02-09
KONRAD GERARD BRODACZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-09
2017-04-07
WALDEMAR ANDRZEJ KARPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-04-07
2018-06-15
2002-11-14
2017-04-07
AMENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-04-07
2018-06-15
"AMENOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-14
2015-02-09
ZYGMUNTA SŁOMIŃSKIEGO, 17, WARSZAWA, 00-195, WARSZAWA, POLSKA
2015-02-09
2017-04-07
UL. DOBRA, 8, PRUSZKÓW, 05-804, PRUSZKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie