KRS 0000138945
NIP7390100864
REGON00839239900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "OLPART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "OLPART" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 13 lis 2002 (22 lata temu) 13 lis 2002
Data usunięcia 16 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRACKA, 5, OLSZTYN, 10-373, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7460 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #745 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIAANDRZEJ BORKOWSKI
Wspólnik
2002-11-13
2018-10-16
227 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 113.500 ZŁ.
MIROSŁAW MASZCZAK
Wspólnik
2002-11-13
2018-10-16
144 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.000 ZŁ.
ANTONI TYSZKIEWICZ
Wspólnik
2002-11-13
2018-10-16
129 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 64.500 ZŁ.
ZYGMUNT WICHROWSKI
Powiernik
2006-06-12
2018-10-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
ANDRZEJ BORKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-13
2006-03-06
MIROSŁAW MASZCZAK
ZASTĘPCA PREZESA
2002-11-13
2006-03-06
MIROSŁAW MASZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2006-03-06
2018-10-16
ANTONI TYSZKIEWICZ
ZASTĘPCA PREZESA
2002-11-13
2018-10-16
2002-11-13
2009-05-12
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "OLPART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-13
2002-12-16
PARTYZANTÓW, 33A, OLSZTYN, 10-401, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie