KRS 0000138773
REGON93283949700000
Nazwa"ARMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARMS
Data rejestracji 13 lis 2002 (22 lata temu) 13 lis 2002
Data usunięcia 22 cze 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUDZISZYŃSKA, 76, WROCŁAW, 54-436, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEZBIGNIEW FIRMAN
Wspólnik
2002-11-13
2010-06-22
60 (SŁOWNIE:SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00ZŁ (SŁOWNIE:SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
LESŁAW GAJEWSKI
Wspólnik
2002-11-13
2003-08-06
9 (DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TOMASZ ORLIK
Wspólnik
2002-11-13
2003-08-06
9 (DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ZBIGNIEW FIRMAN
Likwidator
2009-02-05
2010-06-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
TOMASZ ORLIK
PREZES ZARZĄDU
2002-11-13
2004-02-04
LESŁAW GAJEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-13
2003-08-06
ZBIGNIEW FIRMAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-06
2009-02-05
TOMASZ JAN PROCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-04
2009-02-05
2002-11-13
2009-02-05
"ARMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-13
2004-08-31
KOMANDORSKA, 6, WROCŁAW, 50-022, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie