KRS 0000138718
NIP7640001466
REGON00463028700000
Nazwa"INWEST-PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINWEST-PARK
Data rejestracji 21 lis 2002 (22 lata temu) 21 lis 2002
Data usunięcia 14 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĄBROWSKIEGO, 8, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3159500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7640001466
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR KRZYSZTOF GŁOWSKI
Beneficjent
JOLANTA MARIA GRZYWALSKA
reprezentant
GMINA MIEJSKA W PILE
Wspólnik
2002-11-21
2021-01-14
6.319 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.159.500,00 ZŁ
JOLANTA GRZYWALSKA
Prokurent
2012-07-25
2019-10-03
PROKURA SAMOISTNA
PAULINA BRYSZKIEWICZ
Prokurent
2019-10-02
2021-01-14
PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA SKALIK
Prokurent
2002-11-21
2010-12-02
PROKURA SAMOISTNA
ŁUKASZ CZARNY
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2016-11-15
HANNA KONDRACKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2005-04-28
MARIAN PRACZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2005-04-28
EWA SIENIAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-28
2013-05-29
ROMUALD WYLEGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2013-05-29
2016-11-15
JOLANTA SOBIESZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-11-15
2021-01-14
KATARZYNA PACZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-11-15
2021-01-14
JAN BYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-11-15
2021-01-14
ANNA NOWACKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2016-11-15
JOLANTA GRZYWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2005-04-28
PIOTR KRZYSZTOF GŁOWSKI
Beneficjent
UPRZYWILEJOWANIE PRAWA DO DYWIDENDY UPRZYWILEJOWANIE PRAWA DO DYWIDENDY,UPRZYWILEJOWANIE PRAWA GŁ UPRZYWILEJOWANIE UCZESTNICTWA W PODZIALE MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH KOWALSKI
DYREKTOR ZARZĄDU
2002-11-21
2011-03-31
WOJCIECH KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-03-31
2011-11-07
SŁAWOMIR GRAJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-11-07
2012-12-01
JOANNA BANACH
PREZES ZARZĄDU
2012-12-01
2015-07-28
MARCIN ZAMOJDA
WICEPREZES ZARZADU
2015-03-27
2015-12-01
MARCIN ZAMOJDA
PREZES ZARZĄDU
2015-12-01
2016-05-27
ROBERT CYLWA
PREZES ZARZĄDU
2016-05-27
2017-03-13
EDYTA MUSIAŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-09
2017-07-14
EDYTA MUSIAŁ
PREZES ZARZĄDU
2017-07-14
2019-10-03
JOLANTA GRZYWALSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-10-03
2021-01-14
2002-11-21
2011-03-31
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "BERPIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
4 149 805,81 zł
1 207 489,48 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013
1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikajacych z Regionalną Strategią Innowacji
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie