KRS 0000138617
NIP9511870764
REGON01315969600000
NazwaIMG PLASTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIMG PLASTEC
Data rejestracji 14 lis 2002 (22 lata temu) 14 lis 2002
Data usunięcia 28 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MAKOLĄGWY, 31, WARSZAWA, 02-811, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #34 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGOYOUNG GUK SONG
Wspólnik
2002-11-14
2023-09-28
1160 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 580000 PLN
1954-11-28
JUNG HEE CHUNG
Wspólnik
2002-11-14
2023-09-28
840 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 420000 PLN
JUNG HEE CHUNG
Prokurent
2003-12-16
2023-09-28
SAMOISTNA
YOUNG GUK SONG
Prokurent
2003-12-16
2023-09-28
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
YOUNG GUK SONG
PREZES ZARZĄDU
2002-11-14
2003-12-16
1954-11-28
JUNG HEE CHUNG
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-14
2003-12-16
MACIEJ DUSZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-12-16
2004-05-25
SVETLANA GRISHANOVA
PREZES ZARZĄDU
2004-05-25
2005-07-22
JUNG HEE CHUNG
PREZES ZARZĄDU
2005-07-22
2023-09-28
2002-11-14
2003-06-25
"KMC-DABO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-14
2003-06-25
MIGDAŁOWA, 19, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie