KRS 0000138147
REGON00046288700000
NazwaPRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA "UDROL" W KUTNIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWA "UDROL" W KUTNIE
Data rejestracji 14 lis 2002 (22 lata temu) 14 lis 2002
Data usunięcia 30 gru 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PÓŁNOCNA, 10, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #2932A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #0111A UPRAWA ZBÓŻ #0112A UPRAWA WARZYWZBIGNIEW TADEUSZ OLESIŃSKI
Likwidator
2005-05-31
2005-12-30
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW JANCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-14
2005-12-30
JÓZEF KŁOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-14
2005-12-30
JADWIGA KAZIMIERA ADAMEK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-14
2005-12-30
RYSZARD WOŹNICA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-14
2005-12-30
BARBARA WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-14
2005-12-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ZBIGNIEW TADEUSZ OLESIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-14
2005-05-31
STANISŁAWA ZWIERZYŃSKA
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2002-11-14
2005-05-31
2002-11-14
2005-05-31
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA "UDROL" W KUTNIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie