KRS 0000138014
NIP5272389411
REGON01525502700000
NazwaPUBLICIS LION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPUBLICIS LION
Data rejestracji 05 lis 2002 (22 lata temu) 05 lis 2002
Data usunięcia 18 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOŁOSKA, 9A, WARSZAWA, 02-583, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272389411
data rejestracji 06 gru 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHJAROSŁAW PIOTR ZIĘBIŃSKI
Beneficjent
DAVID JOHN CLARK
Beneficjent
1969-05-28
TOMASZ KAROL PAWLIKOWSKI
Beneficjent
JAROSŁAW PIOTR ZIĘBIŃSKI
reprezentant
DAVID JOHN CLARK
reprezentant
1969-05-28
TOMASZ KAROL PAWLIKOWSKI
reprezentant
MAREK GARGAŁA
Prokurent
2002-11-05
2020-12-18
PROKURA SAMOISTNA
Wspólnik
2002-11-05
2020-12-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
01100500300000
JAROSŁAW PIOTR ZIĘBIŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZADU
DAVID JOHN CLARK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZADU
TOMASZ KAROL PAWLIKOWSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZADU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU-SAMODZIELNIE
JAROSŁAW PIOTR ZIĘBIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-18
2020-12-18
MARIUSZ SEBASTIAN OTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-05
2013-10-23
PATRICK DUMOUCHEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-24
2019-07-18
MACIEJ JAROSŁAW LISSOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-24
2019-01-31
TOMASZ KAROL PAWLIKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-31
2020-12-18
DAVID JOHN CLARK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-18
2020-12-18
1969-05-28
NOLD LORIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-20
2014-07-01
GARREAUD ANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-20
2018-07-24
DAMASSE MARC
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-01
2017-02-08
THOMAS LOUIS BERNARD BARBUSSE
PREZES ZARZĄDU
2017-02-08
2018-08-10
2002-11-05
2011-09-21
MUNDOPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-05
2009-11-19
LESZNO, 14, WARSZAWA, 01-192, WARSZAWA, POLSKA
2009-11-19
2014-10-15
ALEJA JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie