KRS 0000137971
REGON81123888600000
Nazwa"EXIMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEXIMP
Data rejestracji 06 lis 2002 (22 lata temu) 06 lis 2002
Data usunięcia 03 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAWRZYNIAKA, 6A, SZCZECIN, 70-952, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (37)
#3511B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6110A MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #6110B PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6311A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6311B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6312B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #6322A DZIAŁALNOŚĆ PORTÓW MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH #6322B OBSŁUGA ŻEGLUGI MORSKIEJ I ŚRÓDLĄDOWEJ #6322C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4543B SZTUKATORSTWO #4544A MALOWANIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5182Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEROMAN PIOTR KUNA
Wspólnik
2002-11-06
2005-08-01
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
TADEUSZ STANISŁAW MICHALSKI
Wspólnik
2002-11-06
2003-09-08
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
LESZEK FRANCISZEK KIEŁTYKA
Wspólnik
2002-11-06
2005-08-01
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
ANTONI KAZIMIERZ BAJER
Wspólnik
2002-11-06
2005-08-01
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
MIŁOSZ ZYGMUNT GINTER
Wspólnik
2002-11-06
2005-08-01
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
TADEUSZ STANISŁAW MICHALSKI
Wspólnik
2005-08-01
2020-01-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ADAM ZAWADZKI
Wspólnik
2006-03-15
2020-01-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE SPRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 10.000 EUR (DZIESIĘĆ TYSIĘCY EURO) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. NATOMIAST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 10.000 EUR WŁĄCZNIE, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCHC ZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TADEUSZ STANISŁAW MICHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-06
2003-09-08
LESZEK FRANCISZEK KIEŁTYKA
VICE PREZES ZARZĄDU
2003-09-08
2005-08-01
ANTONI KAZIMIERZ BAJER
PREZES ZARZĄDU
2003-09-08
2005-08-01
KRZYSZTOF MICHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-08-01
2020-01-03
TADEUSZ STANISŁAW MICHALSKI
VICE PREZES ZARZĄDU
2006-03-15
2020-01-03
ADAM ZAWADZKI
VICE PREZES ZARZĄDU
2006-03-15
2020-01-03
2002-11-06
2006-03-15
"KOTWICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-06
2006-03-15
ŚCIEGIENNEGO, 6, SZCZECIN, 70-352, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie