KRS 0000137914
REGON35782411500000
NazwaKX A/S SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKX A/S SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaKX A/S SPÓŁKA AKCYJNA
Data rejestracji 28 lis 2002 (22 lata temu) 28 lis 2002
Data usunięcia 08 maj 2007 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres AL. SŁOWACKIEGO, 39, KRAKÓW, 31-159, KRAKÓW, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego PARALLELVEJ, 2, KONGENS LYNGBY, 2800, KONGENS LYNGBY, DANIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #72 INFORMATYKALUDWIK KROCHMAL
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2002-11-28
2003-04-22
FLEMMING DANIELSEN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2003-04-22
2004-12-17
EIGIL STEEN PEDERSEN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2004-12-17
2007-05-08
MIKOŁAJ PRZYWARA
Likwidator
2005-12-16
2007-05-08
ORGAN REPREZENTACJIRADA DYREKTORÓW
Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PRZEWODNICZĄCY RADY DYREKTORÓW SAMODZIELNIE LUB ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY, DYREKTORÓW ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM RADY DYREKTORÓW LUB CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
FLEMING MUNCK
ZASTĘPCA
2002-11-28
2003-04-22
PEDER NORFELT LUND
ZASTĘPCA
2002-11-28
2007-05-08
HELLE JORGENSEN
KIEROWNIK ZESPOŁU
2002-11-28
2007-05-08
DORTE GLENSVIG
ZASTĘPCA
2002-11-28
2007-05-08
ANDERS MOLLER JORGENSEN
DYREKTOR DEPARTAMENTU
2002-11-28
2007-05-08
GERALD ROBERT HYDE
ZASTĘPCA
2002-11-28
2007-05-08
KNUD HANSEN EJLER OSTERGAARD
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2002-11-28
2007-05-08
KLAUS HENRIK OSTENFELD
DYREKTOR PRZEWODNICZĄCY
2002-11-28
2007-05-08
KELD SORENSEN
DYREKTOR
2002-11-28
2007-05-08
HENNING THERKELSEN HOJGAARD
DYREKTOR
2002-11-28
2007-05-08
2002-11-28
2003-04-22
KAMPSAX A/S SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2003-04-22
2005-12-16
KX A/S SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2002-11-28
2003-04-22
KAMPSAX A/S SPÓŁKA AKCYJNA
2002-11-28
2003-12-30
KOSOCICKA, 8, KRAKÓW, 30-694, KRAKÓW, POLSKA
2003-12-30
2005-01-20
WIELICKA, 181A, KRAKÓW, 30-663, KRAKÓW, POLSKA
2002-11-28
2003-04-22
STAMHOLMEN, 112, HVIDOVRE, 2650, HVIDOVRE, DANIA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie