KRS 0000137492
NIP7772670425
REGON63438943500000
Nazwa"JOLKAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJOLKAS
Data rejestracji 08 lis 2002 (22 lata temu) 08 lis 2002
Data usunięcia 21 mar 2012 21 mar 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GNIEŹNIEŃSKA, 69, POZNAŃ, 61-021, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 160000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#2416Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #295 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #261 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #262 PRODUKCJA CERAMIKI SZLACHETNEJ, MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #265 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA ORAZ GIPSU #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #2670Z PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ #268 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #518 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWAELŻBIETA SOŁENCZEW
Wspólnik
2002-11-08
2004-09-06
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000,00 ZŁ.
HENRYK MICHALSKI
Wspólnik
2002-11-08
2004-09-06
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000,00 ZŁ.
MARIUSZ CZYŻ
Wspólnik
2002-11-08
2012-03-21
246 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 123.000 PLN
ANDRZEJ SOŁTYSIAK
Wspólnik
2003-03-28
2012-03-21
74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.000,00 ZŁ.
MARIUSZ CZYŻ
Likwidator
2011-05-05
2012-03-21
ANDRZEJ SOŁTYSIAK
Likwidator
2011-05-05
2012-03-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT,
ELŻBIETA SOŁENCZEW
PREZES ZARZĄDU
2002-11-08
2003-03-28
ALINA RÓŻA CIEŚLIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU (GŁÓWNY KSIĘGOWY)
2002-11-08
2003-03-28
MICHAŁ MARCIN MICHALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-08
2004-09-06
PRZEMYSŁAW MARIAN SOŁENCZEW
PREZES ZARZĄDU
2003-03-28
2004-09-06
MARIUSZ CZYŻ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-28
2004-09-06
MARIUSZ CZYŻ
PREZES ZARZĄDU
2004-09-06
2011-05-05
ANDRZEJ SOŁTYSIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-28
2004-09-06
ANDRZEJ SOŁTYSIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-06
2011-05-05
2002-11-08
2004-09-06
SZKOLNA, 15, ROKIETNICA, 62-090, ROKIETNICA, POLSKA
2002-11-08
2004-09-06
"HMP - RECYKLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-06
2011-05-05
"JOLKAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie