KRS 0000137375
REGON81085386200000
Nazwa"GREEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"GREEN" -
Data rejestracji 30 paź 2002 (22 lata temu) 30 paź 2002
Data usunięcia 13 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRĄDY, 72-342, CERKWICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANAEUGEN STOHP GMBH
Wspólnik
2002-10-30
2008-10-13
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ.
STEYNER AKTIENGESELSCHAFT Z SIEDZIBĄ W RUGGELL
Wspólnik
2002-10-30
2004-11-19
60 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
JAN TADEUSZ ŁEBIŃSKI
Wspólnik
2004-11-19
2007-06-13
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WOJCIECH LIS
Likwidator
2007-08-23
2008-10-13
ELŻBIETA BINIĘDA
Likwidator
2007-08-23
2008-10-13
JERZY KULAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2007-02-26
ANDRZEJ RABCZENKO
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2007-02-26
LOUIS OEHRI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2007-02-26
JAN TADEUSZ ŁEBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2007-02-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
ELŻBIETA BINIĘDA
DYREKTOR ZARZĄDU
2002-10-30
2007-08-23
WOJCIECH LIS
ZASTĘPCA DYREKTORA ZARZĄDU
2002-10-30
2007-08-23
2002-10-30
2007-08-23
"GREEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie