KRS 0000137156
NIP7671003561
REGON57020558000000
Nazwa"EGMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEGMAR
Data rejestracji 30 paź 2002 (22 lata temu) 30 paź 2002
Data usunięcia 04 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PROMYKOWA, 19, ZŁOTÓW, 77-400, ZŁOTÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCHJACEK ARKADIUSZ PERLIŃSKI
Wspólnik
2002-10-30
2020-09-04
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
PIOTR RYBARCZYK
Wspólnik
2002-10-30
2003-11-13
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.400,00 ZŁ
JACEK MARIAN KRYKWIŃSKI
Wspólnik
2002-10-30
2020-09-04
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
RONALD GWÓŹDŹ
Wspólnik
2003-11-13
2020-09-04
31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE I MOŻE SKŁADAĆ ZA SPÓŁKĘ OŚWIADCZENIA I PODPISYWAĆ W JEJ IMIENIU.
PIOTR RYBARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-30
2003-11-13
JACEK MARIAN KRYKWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-13
2020-09-04
2002-10-30
2015-12-08
ZA DWORCEM, 1 D, ZŁOTÓW, 77-400, ZŁOTÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie