KRS 0000137132
NIP5732435504
REGON15156992900000
NazwaAMASOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAMASOL
Data rejestracji 30 paź 2002 (22 lata temu) 30 paź 2002
Data usunięcia 28 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POSELSKA, 12/32, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5732435504
data rejestracji 01 lis 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMFERMIN JULIAN CUNAT
Beneficjent
1943-10-31
DOLORES MARCO PELEGRIN
Beneficjent
1936-06-26
FERMIN JULIAN FONT
reprezentant
CARMELO QUIRANTE SAEZ
Wspólnik
2011-10-25
2017-06-29
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ
FERMIN JULIAN CUNAT
Wspólnik
2012-06-18
2021-01-28
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ
1943-10-31
DOLORES MARCO PELEGRIN
Wspólnik
2017-06-29
2021-01-28
375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 375.000,00 ZŁ
1936-06-26
ADRIANA GONERA JULIAN
Wspólnik
2002-10-30
2010-08-16
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000,00 ZŁ
CANAMAS HERMANOS S.A. Z SIEDZIBĄ W HISZPANII
Wspólnik
2002-10-30
2003-09-25
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500000 ZŁ
EXPLOTACIONES FORESTALES AGRICOLAS Y PECUARIAS ALAVESAS S.A.
Wspólnik
2003-09-25
2010-02-17
500 /PIĘĆSET/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 /PIĘĆSET TYSIĘCY/ ZŁOTYCH
MARIA CARMEN FONT FONT
Wspólnik
2005-09-16
2012-06-18
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ
FRANCISCO JAVIER JULIAN FONT
Wspólnik
2006-11-13
2012-06-18
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ
1969-05-29
CITRICOS ALICANTE S.L.
Wspólnik
2010-02-17
2011-10-25
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ
FRANCISCO JAVIER JULIAN FONT
Prokurent
2012-06-18
2016-02-24
1969-05-29
PROKURA SAMOISTNA
FERMIN JULIAN FONT
Likwidator
2019-06-18
2021-01-28
FERMIN JULIAN CUNAT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DOLORES MARCO PELEGRIN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PROKURENT ALBO PEŁNOMOCNIK W GRANICACH OKREŚLONYCH W PEŁNOMOCNICTWIE
FRANCISCO JAVIER JULIAN FONT
PREZES ZARZĄDU
2002-10-30
2012-06-18
1969-05-29
FERMIN JULIAN CUNAT
PREZES ZARZĄDU
2012-06-18
2016-05-05
1943-10-31
FERMIN JULIAN FONT
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-06-18
2016-05-05
FERMIN JULIAN FONT
PREZES ZARZĄDU
2016-05-05
2019-06-18
2002-10-30
2019-06-18
AMASOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-30
2003-06-24
POSELSKA, 12, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie