KRS 0000137109
NIP7822254670
REGON63438861900000
NazwaANDREAS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaANDREAS
Data rejestracji 05 lis 2002 (22 lata temu) 05 lis 2002
Data usunięcia 16 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, 8, SZCZECIN, 71-331, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 524356,30 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 524356,30 PLN
Wartość nominalna akcji2,30 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji227981
Dane kontaktowe
Email P.ANDREAS@ANDREAS-TRADING.PL
Dane podatkowe
NIP 7822254670
data rejestracji 01 sty 2004
status Zwolniony
14114011370000589624001001
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
84114011370000589624001002
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8510Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8520Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #016 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #106 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH #109 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT #8891Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMIANNA KRZYŻANKIEWICZ
Beneficjent
DARIUSZ ADAM GAWRYŚ
Beneficjent
MICHAŁ WŁODZIMIERZ KRZYŻANKIEWICZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
BEATA SARNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2020-10-28
2021-12-16
TOMASZ ORLIK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2003-01-20
TERESA ORLIK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2004-07-19
MARIA ORLIK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2004-07-19
PIOTR ANDREAS
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2005-09-02
JOLANTA ANDREAS
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2004-07-19
MAREK ZALESKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-19
2011-05-06
DOROTA TRUŚKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-19
2011-05-06
KRZYSZTOF JACEK SCHMIDT
Członek Organu Nadzoru
2004-07-19
2011-05-06
ROMAN ŻOŁNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-02
2015-12-15
PIOTR WOJCIECH ANDREAS
Likwidator
2014-11-20
2015-05-28
ANNA KRZYŻANKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DARIUSZ ADAM GAWRYŚ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO, CZTEROOSOBOWEGO LUB PIĘCIOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST REPREZENTACJA SPÓŁKI PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ALEKSANDRA ORLIK
PREZES ZARZĄDU
2002-11-05
2004-07-19
ANNA ANDREAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-20
2004-07-19
ANNA ANDREAS
PREZES ZARZĄDU
2004-07-19
2005-09-02
ANNA ANDREAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-09-02
2011-05-06
JOLANTA ANDREAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-19
2005-09-02
PIOTR ANDREAS
PREZES ZARZĄDU
2005-09-02
2014-11-20
JACEK SABEŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-05-06
2014-06-17
MAŁGORZATA KURANT BIERNACKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-06-17
2014-11-20
PIOTR WOJCIECH ANDREAS
PREZES ZARZĄDU
2015-05-28
2015-12-15
PIOTR WOJCIECH ANDREAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-12-15
2021-12-16
2002-11-05
2004-01-07
COFFEE TIME SPÓŁKA AKCYJNA
2004-01-07
2005-09-02
"COFFEE TEAM SPÓŁKA AKCYJNA"
2005-09-02
2014-11-20
ANDREAS TRADING SPÓŁKA AKCYJNA
2014-11-20
2015-05-28
ANDREAS TRADING SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
2002-11-05
2004-01-07
STAROŁĘCKA, 44 B, POZNAŃ, 61-361, POZNAŃ, POLSKA
2004-01-07
2005-09-02
27 GRUDNIA, 7, POZNAŃ, 61-737, POZNAŃ, POLSKA
2005-09-02
2014-05-23
NAD ODRĄ, 72, SZCZECIN, 71-820, SZCZECIN, POLSKA
2014-05-23
2021-05-13
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 203, SZCZECIN, 71-334, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie