KRS 0000136994
NIP5213048909
REGON01617394600000
NazwaVPK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVPK POLSKA
Data rejestracji 04 lis 2002 (22 lata temu) 04 lis 2002
Data usunięcia 25 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBJAZDOWA, 6 A, WRZEŚNIA, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 67000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213048909
data rejestracji 01 cze 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCHJACEK MAREK KRYSZKIEWICZ
reprezentant
WIM BERT R. MESSIAEN
reprezentant
1968-03-22
JEAN PAUL MACHARIS
Beneficjent
1955-04-23
CARTONNERIES TAILLEUR S.A. - SPÓŁKA PRAWA FRANCUSKIEGO
Wspólnik
2002-11-04
2005-01-19
100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
ONDULYS S.A. - SPÓŁKA PRAWA FRANCUSKIEGO
Wspólnik
2005-01-19
2008-01-23
133.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.950.000,00 ZŁ
ONDULYS EMBALLAGES S.A.S. - SPÓŁKA PRAWA FRANCUSKIEGO
Wspólnik
2008-01-23
2011-06-20
133.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 66.950.000 ZŁOTYCH
AQUILA HOLDING NV - SPÓŁKA PRAWA BELGIJSKIEGO
Wspólnik
2011-06-20
2013-09-05
134.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 67.000.000 ZŁ
VPK GROUP N.V.
Wspólnik
2013-09-05
2022-02-25
134.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 67.000.000,00 ZŁ
PIERRE MACHARIS
Członek Organu Nadzoru
2012-02-15
2020-09-07
JEAN PAUL MACHARIS
Członek Organu Nadzoru
2012-02-15
2020-09-07
1955-04-23
ERIK PEETERS
Członek Organu Nadzoru
2012-02-15
2020-09-07
JEAN PAUL MACHARIS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI KLIENTA, LUB ŁĄCZNIE DYSPONUJĄCA WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE KLIENTA, TAKŻE JAKO ZASTAWNIK ALBO UŻYTKOWNIK, LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSU ORAZ OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANIE W STOSUNKU DO TEJ OSOBY PRAWNEJ UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. CZŁONEK ZARZĄDU, NIE PEŁNIĄCY FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDYNIE WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
NICOLAS SAUVAIGE
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-04
2005-06-08
ARNAUD MOTTE
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-14
2005-06-08
MARC DAGUZAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-08
2006-01-26
DANIEL FORGET
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-08
2006-06-29
GUY JEAN HANSSENS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-23
2012-02-15
PAWEŁ JÓZEF ROGALKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-26
2012-02-15
PAWEŁ JÓZEF ROGALKA
PREZES ZARZĄDU
2012-02-15
2020-09-07
PAWEŁ JÓZEF ROGALKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-07
2021-06-29
JOZEF SCHOONJANS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-29
2012-02-15
AGNIESZKA OSTROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-15
2020-09-07
2002-11-04
2004-06-14
"CARTONNERIES TAILLEUR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-14
2006-06-29
ONDULYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-29
2013-11-06
VPK PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-04
2004-06-14
MANGALIA, 4, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA
2004-06-14
2006-06-29
1 MAJA, 63 B, ŻYRARDÓW, 96-300, ŻYRARDÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie