KRS 0000136940
NIP5992771239
REGON21123408000000
NazwaKST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKST
Data rejestracji 30 paź 2002 (22 lata temu) 30 paź 2002
Data usunięcia 13 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MOSIĘŻNA, 19, GORZÓW WLKP., 66-400, GORZÓW WLKP, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1622Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2660Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3011Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH #3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO #3030Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYNJANUSZ WOJCIECH JESIONEK
Prokurent
2006-01-11
2007-02-27
SAMOISTNA
ANDRZEJ MAZUR
Prokurent
2004-08-17
2006-01-11
SAMOISTNA
KANAND MOBELSCHREINEREI GMBH
Wspólnik
2002-10-30
2003-10-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁOTYCH
IRENA MARIA WOŹNA
Wspólnik
2002-10-30
2005-06-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁOTYCH
KBL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT GMBH
Wspólnik
2003-10-23
2017-09-13
401 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.500,00 ZŁ
CHRISTIAN STEINHOFF
Likwidator
2016-11-03
2017-09-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU ZAWSZE REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
JANUSZ WŁADYSŁAW WOŹNY
PREZES ZARZĄDU
2002-10-30
2005-06-03
STEFAN BECKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-30
2005-06-03
CHRISTIAN FRIEDRICH LINK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-30
2007-11-20
FRANZ JOSEF KORLING
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-03
2006-05-11
FRANZ JOSEF KORLING
PREZES ZARZĄDU
2006-05-11
2016-11-03
CHRISTIAN STEINHOFF
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-20
2009-11-25
CHRISTIAN STEINHOFF
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-11-25
2016-11-03
2002-10-30
2010-06-11
PUH - CENTRUM STOLARSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-06-11
2016-11-03
KST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-30
2009-11-25
PODMIEJSKA, 17 B, GORZÓW WLKP., 66-400, GORZÓW WLKP., POLSKA
2009-11-25
2011-12-21
KOSTRZYŃSKA, 89, GORZÓW WLKP., 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie